Emanuel Samuel Bernhard von Goumoens
Sohn von Sigmund Emanuel Salomon von Goumoens und Maria Sophia von Goumoens. Geb. 26 Nov 1796 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 25 Aug 1860 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 63 Jahre Beruf: Hauptmann in holländischen Diensten, Regierungsstatthalter zu Thun, Maler Beschreibung 31
Verheiratet 21 Nov 1825 in Yverdon, Yverdon, VD, CHE, Alter 28 Jahre (verheiratet 3 Jahre) mit:
Anna Françoise Doxat, Alter bei Heirat ungefähr 23 Jahre
Tochter von Jakob Franz René Doxat und Julia Pauline Doxat. Geb. berechnet 1802 in Yverdon, Yverdon, VD, CHE Gest. 11 Jun 1829 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter ungefähr 27 Jahre
Kinder:
1.
Alexis Friedrich von GoumoensGeb. 8 Jan 1827 in Yverdon, Yverdon, VD, CHE Getauft 2 Feb 1827 in Yverdon, Yverdon, VD, CHE Gest. 18 Jun 1856 in Paris, Paris, Ile-de-France, FRA, Alter 29 Jahre Beruf: Arzt, Wundarzt 2.
Maria Eugenie von GoumoensGeb. 3 Jun 1829 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 15 Jun 1829 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 3 Okt 1913 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 84 Jahre |
2. Ehe
Emanuel Samuel Bernhard von GoumoensSohn von Sigmund Emanuel Salomon von Goumoens und Maria Sophia von Goumoens.
Verheiratet 16 Aug 1831 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 34 Jahre (verheiratet 29 Jahre) mit:
Maria Henriette von Tavel, Alter bei Heirat 19 oder 20 Jahre
Tochter von Franz Rudolf von Tavel und Elisabeth Margaretha von Wattenwyl. Geb. 1811 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 29 Aug 1893 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 81 oder 82 Jahre
Kinder:
1.
Emanuel Rudolf Niklaus von GoumoensGeb. 7 Jul 1832 in Thun, Thun, BE, CHE Getauft 27 Jul 1832 in Thun, Thun, BE, CHE Gest. 13 Dez 1887 in Morges, Morges, VD, CHE, Alter 55 Jahre Beschreibung 39 2.
Maria Magdalena Caroline von GoumoensGeb. 1 Feb 1834 in Thun, Thun, BE, CHE Getauft 7 Mrz 1834 in Thun, Thun, BE, CHE Gest. 25 Aug 1860 in Neapel,,, ITA, Alter 26 Jahre 3.
Elisabeth Emma von GoumoensGeb. 8 Okt 1839 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 21 Dez 1839 Gest. 1915, Alter 75 oder 76 Jahre 4.
Gustav Ludwig Alexis Albert von GoumoensGeb. 14 Okt 1844 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 21 Nov 1844 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 26 Jun 1924, Alter 79 Jahre Beruf: Offizier in österreichischen Diensten, Rittmeister, Kämmerer des Kaisers, Kommandant von Wien weiterführende Info: HLS Beschreibung 40 |
Benutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|