Anna Maria von Erlach
Tochter von Albrecht von Erlach und Anna von Büren. Geb. 1648 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 26 Nov 1724, Alter 75 oder 76 Jahre
Verheiratet 8 Jan 1664 in Bümpliz, Bern, BE, CHE, Alter 15 oder 16 Jahre (verheiratet höchstens 4 Jahre) mit:
Konrad Keller
Gest. vor 1668 |
2. Ehe
Anna Maria von ErlachTochter von Albrecht von Erlach und Anna von Büren.
Verheiratet 5 Mrz 1668 in Aarberg, Aarberg, BE, CHE, Alter 19 oder 20 Jahre (verheiratet 50 Jahre) mit:
Hans Rudolf Bucher, Alter bei Heirat 28 Jahre
Sohn von Hans Jakob Bucher und Anna Maria Tillier. Geb. 2 Feb 1640 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 20 Feb 1719, Alter 79 Jahre Beruf: Rathausammann, Vogt zu Frienisberg, Heimlicher, Deutschseckelmeister Quelle zur Person 1) 1. Ehe mit: Anna Maria Gatschet, 2. Ehe mit: Anna Maria von Erlach Johann Rudolf Bucher 1640-1719 Johann Rudolf Bucher 1640-1719 Wappenscheibe Kirche Rothrist 1714 Johann Rudolf Bucher 1640-1719 Johann Rudolf Bucher 1640-1719 Wappenscheibe Kirche Avenches 1714 BIOGRAPHIE: 1655 Promotion an der Hohen Schule von Bern 1659 philosophische Studien in Leiden 1664 Berner Grossrat 1673 Landvogt zu Frienisberg 1686 Heimlicher 1689 Kleinrat 1692 - 96 Venner zu Schmieden 1712 - 16 Venner zu Schmieden 1699 Deutschseckelmeister und Kandidat für das Schultheissenamt 1675 Kauf von Schloss Holligen Er war Gesandter zu Gesprächen mit den evangischen Orten über die Not der waldenser und französischen Glaubensflüchtlinge, nahm an Münzkonferenzen der eidgischen Orte teil und handelte 1706 mit dem Basler Fürstbischof einen Vergleich über das Münstertal aus. weiterführende Info: HLS Beschreibung 13
Kinder:
1.
Anna BucherGeb. 13 Dez 1668 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 18 Mrz 1731 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 62 Jahre 4.
Hans Rudolf BucherGeb. 19 Jan 1673 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 5.
Albrecht BucherGeb. 8 Jan 1675 in Seedorf, Aarberg, BE, CHE Gest. 1741, Alter 65 oder 66 Jahre Beruf: Stiftschaffner zu Zofingen, Hauptmann Beschreibung 16 6.
Magdalena BucherGeb. 29 Sep 1676 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 25 Jul 1745 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 68 Jahre Beschreibung + ledig 7.
Elisabeth BucherGeb. 1679 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 9 Mai 1730 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 50 oder 51 Jahre 8.
Hans Rudolf BucherGeb. 24 Jul 1682 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 2 Mrz 1742 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 59 Jahre Beruf: Stadtmajor, Vogt zu Fraubrunnen, Bauherr, Venner zu Bern Beschreibung 17 9.
Rosina BucherGeb. 11 Apr 1684 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 8 Jul 1766 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 82 Jahre Beschreibung + ledig 10.
Franz Ludwig BucherGeb. 27 Mai 1686 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 11.
Samuel BucherGeb. 27 Mai 1688 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 26 Jan 1751 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 62 Jahre Beruf: Major, Siechenvogt, Salzmagazinverwalter, Verwalter des äusseren Krankenhauses Beschreibung 18 |
Quellen
1) Quelle: Schweiz: Historisches Lexikon der Schweiz, Seite:Benutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|