Albrecht Manuel
Sohn von Niklaus Manuel und Rosina von Wattenwyl. Geb. 18 Feb 1611 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. vor 12 Sep 1650, Alter höchstens 39 Jahre Beruf: Geleitsherr, Schultheiss zu Burgdorf Quelle zur Person 1) Beschreibung 17
Verheiratet 15 Nov 1630 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 19 Jahre (verheiratet höchstens 19 Jahre) mit:
Katharina von Bonstetten, Alter bei Heirat 15 Jahre
Tochter von Franz von Bonstetten und Maria von Erlach. Geb. 30 Okt 1615 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1678, Alter 62 oder 63 Jahre 1. Ehe mit: Albrecht Manuel, 2. Ehe mit: Samuel Frisching
Kinder:
1.
Albrecht ManuelGeb. 25 Mrz 1632 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1685, Alter 52 oder 53 Jahre Beruf: Vogt zu Yferten, Böspfenniger Quelle zur Person 2) Abrecht Manuel 1632-1685 Abrecht Manuel 1632-1685 Beschreibung 23 2.
Franz Ludwig ManuelGeb. 13 Okt 1633 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1684, Alter 50 oder 51 Jahre Beruf: Grossweibel, Hofmeister zu Königsfelden, Vogt zu Neuss Beschreibung 24 3.
Katharina ManuelGeb. 12 Okt 1634 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1666/1672, Alter ungefähr 32 Jahre 5.
Niklaus ManuelGeb. 20 Aug 1637 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 25 Sep 1675, Alter 38 Jahre Beruf: Schultheiss des äusseren Standes Beschreibung 25 6.
Anna Rosina ManuelGeb. 10 Feb 1639 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 7.
Hans Rudolf ManuelGeb. 3 Mai 1640 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 9.
Karl ManuelGeb. 27 Jun 1645 in Burgdorf, Burgdorf, BE, CHE Gest. 25 Okt 1700, Alter 55 Jahre Beruf: Oberst, Schultheiss zu Thun weiterführende Info: HLS Beschreibung 26 10.
Hans Rudolf ManuelGeb. 29 Aug 1647 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 12 Jun 1673 in Maastricht,,, NLD, Alter 25 Jahre, Todesursache: gefallen Beruf: Major in französischen Diensten Beschreibung 27 11.
Anna Rosina ManuelGeb. 1 Apr 1649 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1678/1685, Alter ungefähr 29 Jahre 12.
Margaretha ManuelGeb. 12 Sep 1650 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1672, Alter 21 oder 22 Jahre |
Quellen
1) Quelle: Burgdorf: Die Schultheissen von Burgdorf von 1381 bis 1798, Seite: S.852) Quelle: Bildnachweis: Bernische Magistraten 1300 - 1798. Landvögte, Kleinräte, Venner, Seckelmeister, Schultheissen
Benutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|