Ursula Anna Wild
Tochter von David Wild und Barbara Dick. Geb. 14 Okt 1677 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 4 Sep 1749 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 71 Jahre
Verheiratet 21 Jun 1697 in Kerzers, Seeland, FR, CHE, Alter 19 Jahre (verheiratet 25 Jahre) mit:
Georg Steiger, Alter bei Heirat 33 Jahre
Sohn von Isaak Steiger und Anna Katharina von Bonstetten. Geb. 29 Apr 1664 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 16 Dez 1722, Alter 58 Jahre Beruf: Pfarrer zu Kerzers, Pfarrer zu Kirchdorf Beschreibung 26 HL-S281
Kinder:
1.
Isaak SteigerGeb. 21 Jul 1698 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 22 Apr 1755 in Petrovaradin, Novi Sad,, SER, Alter 56 Jahre Beruf: Stadtprojektierer, Ingenieur, Generalmajor in österreichischen Diensten, Ingenieurhauptmann weiterführende Info: HLS Berner Biografien GND Beschreibung 46 2.
Katharina Barbara SteigerGeb. 15 Dez 1699 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 25 Dez 1773 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 74 Jahre Beschreibung + ledig 3.
David SteigerGeb. 15 Jul 1701 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1757, Alter 55 oder 56 Jahre Beruf: Landschreiber zu Wangen Quelle zur Person 1) David Steiger 1701-1757 David Steiger 1701-1757 Beschreibung 47 4.
Georg SteigerGeb. 13 Apr 1703 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 8 Feb 1743 in Campo Santo,, Emilia-Romana, ITA, Alter 39 Jahre, Todesursache: gefallen bei Campo Santo Beruf: Fähnrich in holländischen Diensten Regiment Goumoens, Kapitätnleutnant in französischen Diensten und sardischen Diensten Beschreibung 48 5.
Franz Emanuel SteigerGeb. 13 Mrz 1705 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 31 Mrz 1774 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 69 Jahre Beruf: Vogt zu Bonmont, Bauherr Quelle zur Person 2) Franz Emanuel Steiger 1705-1774 Franz Emanuel Steiger 1705-1774 Beschreibung 49 6.
Ursula SteigerGeb. 1706 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1 Jan 1785 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 78 oder 79 Jahre 7.
Albrecht SteigerGeb. 9 Jun 1714 in Kirchdorf, Seftigen, BE, CHE Gest. 16 Jan 1768 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 53 Jahre Beruf: Ingenieur in kaiserlichen Diensten, Offizier in sardischen Diensten, Oberst in holländischen Diensten Beschreibung 50 |
Quellen
1) Quelle: Bildnachweis: Le Portait Bernois à travers les siècles2) Quelle: Bildnachweis: Bernische Magistraten 1300 - 1798. Landvögte, Kleinräte, Venner, Seckelmeister, Schultheissen
Benutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|