Gabriel von Diesbach
Sohn von Beat Ludwig von Diesbach und Katharina von Bonstetten. Geb. 18 Apr 1614 in Oberdiessbach, Konolfingen, BE, CHE Gest. 1685, Alter 70 oder 71 Jahre Beruf: Gubernator zu Aelen, Vogt zu Vivis/Chillon Quelle zur Person 1) Gabriel von Diesbach 1614-1685 Gabriel von Diesbach 1614-1685 Fehlendes Bild: ../pictures/Diesbach Gabriel 1614-1685 QF7.jpg Beschreibung 59
Verheiratet 15 Jan 1638 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 23 Jahre (verheiratet 46 oder 47 Jahre) mit:
Anna von Wattenwyl, Alter bei Heirat 16 Jahre
Tochter von Friedrich von Wattenwyl und Agathe von Erlach. Geb. 1 Nov 1621 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1704, Alter 82 oder 83 Jahre Anna von Diesbach-von Wattenwyl 1621-1704 Anna von Diesbach-von Wattenwyl 1621-1704
Kinder:
1.
Sigmund von DiesbachGeb. 17 Nov 1639 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1641, Alter unter 1 Jahr alt 2.
Anna Katharina von DiesbachGeb. 16 Nov 1640 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 31 Mrz 1731 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 90 Jahre 3.
Sigmund von DiesbachGeb. 27 Nov 1642 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN Beruf: Landmajor in französischen Diensten 4.
Beat Ludwig von DiesbachGeb. 1 Sep 1644 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 16 Jul 1698 in Oron, Oron, VD, CHE, Alter 53 Jahre Beruf: Vogt zu Chillon, Vogt von Oron Quelle zur Person 1) Beat Ludwig von Diesbach 1644-1698 Beat Ludwig von Diesbach 1644-1698 Beschreibung 70 6.
Sigmund von DiesbachGeb. 1646 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1674, Alter 27 oder 28 Jahre 7.
Niklaus von DiesbachGeb. 10 Dez 1646 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1668, Alter 21 oder 22 Jahre, Todesursache: gefallen bei Arras 8.
Johanna von DiesbachGeb. 5 Dez 1647 in Bern, Bern, BE, CHE 9.
Gabriel von DiesbachGeb. 23 Mai 1650 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1672, Alter 21 oder 22 Jahre 11.
Rosina von DiesbachGeb. 1654 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1667, Alter 12 oder 13 Jahre 12.
Jost von DiesbachGeb. 1656 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 14.
Salome von DiesbachGeb. 28 Nov 1662 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1723, Alter 60 oder 61 Jahre Beschreibung + ledig |
Quellen
1) Quelle: Bildnachweis: Bernische Magistraten 1300 - 1798. Landvögte, Kleinräte, Venner, Seckelmeister, SchultheissenBenutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|