Niklaus Dachselhofer
Sohn von Karl Dachselhofer und Margaretha von Diesbach. Geb. 7 Jul 1686 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 20 Sep 1740 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 54 Jahre Beruf: Kapitänleutnant in sardischen Diensten, Schultheiss des äusseren Standes, Salzkassenverwalter, Schultheiss zu Thun Quelle zur Person 1) Niklaus Dachselhofer 1686-1740 Niklaus Dachselhofer 1686-1740 Beschreibung 18
Verheiratet 11 Mai 1705 in Bümpliz, Bern, BE, CHE, Alter 18 Jahre (verheiratet 35 Jahre) mit:
Johanna Margaretha Steiger, Alter bei Heirat 15 Jahre
Tochter von Christoph Steiger und Anna Katharina Berseth. Geb. 9 Jun 1689 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 29 Okt 1745 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 56 Jahre
Kinder:
1.
Katharina Margaretha DachselhoferGeb. 23 Aug 1706 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 15 Feb 1729 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 22 Jahre 2.
Katharina DachselhoferGeb. 9 Jun 1708 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 9 Sep 1760 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 52 Jahre 3.
Niklaus DachselhoferGeb. 3 Jul 1709 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 4 Jul 1709 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 4.
Niklaus DachselhoferGeb. 24 Jul 1710 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 29 Jul 1710 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 8 Jan 1759 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 48 Jahre Beruf: Offizier in kaiserlichen Diensten in Italien, Vogt zu Laupen Quelle zur Person 1) Niklaus Dachselhofer 1710-1759 Niklaus Dachselhofer 1710-1759 Beschreibung 20 5.
Maria Anna DachselhoferGeb. 1 Dez 1712 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 18 Nov 1732 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 19 Jahre 6.
Karl Benjamin DachselhoferGeb. 6 Jan 1718 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 17 Jan 1718 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 10 Mai 1740 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 22 Jahre Beschreibung 21 7.
Hans Rudolf DachselhoferGeb. 6 Nov 1724 in Bern, Bern, BE, CHE Getauft 13 Nov 1724 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 3 Okt 1780 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 55 Jahre Beruf: Grossweibel, Welschseckelmeister, Hauptmann, Böpfenniger Quelle zur Person 1) Hans Rudolf Dachselhofer 1724-1780 Hans Rudolf Dachselhofer 1724-1780 weiterführende Info: HLS Beschreibung 22 |
Quellen
1) Quelle: Bildnachweis: Bernische Magistraten 1300 - 1798. Landvögte, Kleinräte, Venner, Seckelmeister, SchultheissenBenutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|