Anna Michel
Tochter von Wolfgang Michel und Barbara Koch. Geb. 28 Feb 1608 in Bern, Bern, BE, CHE
Verheiratet 11 Sep 1626 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 18 Jahre (verheiratet ungefähr 2 Jahre) mit:
Rudolf Archer, Alter bei Heirat 20 Jahre
Sohn von Anton Archer und Barbara Wurstemberger. Geb. 7 Nov 1605 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1628/1629, Alter ungefähr 23 Jahre |
2. Ehe
Anna MichelTochter von Wolfgang Michel und Barbara Koch.
Verheiratet 12 Jan 1629 in Münsingen, Konolfingen, BE, CHE, Alter 20 Jahre (verheiratet 19 oder 20 Jahre) mit:
Andreas von Bonstetten, Alter bei Heirat 24 Jahre
Sohn von Ulrich von Bonstetten und Anna von Neuenburg. Geb. 29 Jul 1604 in Jegenstorf, Fraubrunnen, BE, CHE Gest. 1649, Alter 44 oder 45 Jahre Beruf: Hauptmann in französischen Diensten, Vogt zu Morsee, Vogt zu Baden 1. Ehe mit: Magdalena von Diesbach, 2. Ehe mit: Anna Michel Beschreibung 16
Kinder:
1.
Andreas von BonstettenGeb. 4 Mrz 1630 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 2.
Johanna von BonstettenGeb. 6 Nov 1631 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 18 Jul 1708 in Thalheim, Brugg, AG, CHE, Alter 76 Jahre 5.
Wolfgang von BonstettenGeb. 12 Jan 1637 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 2 Mrz 1715, Alter 78 Jahre Beruf: Vogt zu Oberhofen, Vogt zu Gottstadt Beschreibung 21 6.
Andreas von BonstettenGeb. 6 Sep 1638 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1690, Alter 51 oder 52 Jahre Beruf: Schultheiss zu Bugdorf (1676) Quelle zur Person 1) Beschreibung 22 7.
Karl von BonstettenGeb. 7 Jan 1641 in Morges, Morges, VD, CHE Gest. 16 Feb 1728 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 87 Jahre Beruf: Vogt zu Thorberg Beschreibung 23 8.
Hans Rudolf von BonstettenGeb. 14 Jan 1644 in Morges, Morges, VD, CHE Gest. 1687, Alter 42 oder 43 Jahre Beruf: Schultheiss des äusseren Standes Beschreibung 24 9.
Franz Emanuel von BonstettenGeb. 2 Sep 1645 in Morges, Morges, VD, CHE Gest. 20 Jan 1726 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 80 Jahre Beruf: Vogt zu Aarberg, Gesandter ins Münstertal Quelle zur Person 2) Franz Emanuel von Bonstetten 1645-1727 Franz Emanuel von Bonstetten 1645-1727 Beschreibung 25 |
Quellen
1) Quelle: Burgdorf: Die Schultheissen von Burgdorf von 1381 bis 1798, Seite: S.852) Quelle: Bildnachweis: Bernische Magistraten 1300 - 1798. Landvögte, Kleinräte, Venner, Seckelmeister, Schultheissen
Benutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|