Daniel Wyttenbach
Sohn von Hans Konrad Wyttenbach und Anna Egglin. Geb. 31 Mai 1619 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1665, Alter 45 oder 46 Jahre Beruf: Apotheker, Vogt zu Gottstadt Quelle zur Person 1) Daniel Wyttenbach 1619-1668 Daniel Wyttenbach 1619-1668 BBB Beschreibung 28
Verheiratet 15 Jun 1638 in Bümpliz, Bern, BE, CHE, Alter 19 Jahre (verheiratet 26 oder 27 Jahre) mit:
Helena Zehender, Alter bei Heirat 21 oder 22 Jahre
Tochter von Samuel Zehender und Helena Tillier. Geb. 1616 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 1668, Alter 51 oder 52 Jahre Quelle zur Person 2) Helena Wyttenbach-Zehender 1616-1668 Helena Wyttenbach-Zehender 1616-1668 BBB
Kinder:
1.
Daniel WyttenbachGeb. 11 Jun 1639 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 19 Jan 1676, Alter 36 Jahre Beruf: Inselschreiber Beschreibung 38 2.
Abraham WyttenbachGeb. 11 Jul 1639 in Bern, Bern, BE, CHE 3.
Benedikt WyttenbachGeb. 11 Okt 1640 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 3 Nov 1704, Alter 64 Jahre Beruf: Pfarrer zu Münchenbuchsee, Pfarrer zu Burgdorf, Pfarrer zu Oberwil Beschreibung 39 HL-W185 5.
Hans Konrad WyttenbachGeb. 3 Feb 1644 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. IN JunGEN JAHREN 6.
Anna WyttenbachGeb. 9 Okt 1645 in Bern, Bern, BE, CHE 7.
Johanna Katharina WyttenbachGeb. 24 Feb 1648 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. vor 1698, Alter höchstens 50 Jahre 8.
Samuel WyttenbachGeb. 4 Aug 1650 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 30 Mrz 1724 in Bern, Bern, BE, CHE, Alter 73 Jahre Beruf: Apotheker, Bauherr, Stiftschaffner zu Bern Quelle zur Person 3) Samuel Wyttenbach 1650-1724 Samuel Wyttenbach 1650-1724 Beschreibung 40 9.
Johann Anton WyttenbachGeb. 19 Dez 1652 in Bern, Bern, BE, CHE Gest. 31 Jul 1717, Alter 64 Jahre Beruf: Goldschmied, Schaffner im Interlakenhaus, Unterspitalmeister, Vogt zu Signau Beschreibung 41 11.
Albrecht WyttenbachGeb. 30 Jun 1657 in Gottstatt-Orpund, Nidau, BE, CHE Gest. 7 Aug 1738 in Wohlen, Bremgarten, AG, CHE, Alter 81 Jahre Beruf: Pfarrer zu Potsdam/Brandenburg, Pfarrer zu Wohlen, Kämmerer zu Büren, Dekan zu Büren Beschreibung 42 HL-W187 + ledig 12.
Hans Rudolf WyttenbachGeb. 15 Dez 1658 in Gottstatt-Orpund, Nidau, BE, CHE Beruf: Apotheker Beschreibung 43 |
Quellen
1) Quelle: Bildnachweis: Burgerbibliothek Bern, Seite: BBB2) Quelle: Bildnachweis: Burgerbibliothek Bern, Seite: BBB
3) Quelle: Bildnachweis: Bernische Magistraten 1300 - 1798. Landvögte, Kleinräte, Venner, Seckelmeister, Schultheissen
Benutzerkommentar | Es gibt 0 Benutzerkommentare. |
---|